(500道常识题带答案儿童)急求500道小学四年级数学口算题,带答案(上学期)

展开全部

小学四年级数学口算题:

1、45 15×6= 135

2、250÷5×8=400

3、6×5÷2×4=60

4、30×3 8=98

5、400÷4 20×5= 200

6、10 12÷3 20=34

7、(80÷20 80)÷4=21

8、70 (100-10×5)=120

9、360÷40= 9

10、40×20= 800

11、80-25= 55

12、70 45=115

13、90×2= 180

14、16×6= 96

15、300×6= 1800

16、540÷9=60

17、30×20= 600

18、400÷4= 100

19、350-80= 270

20、160 70=230

21、18-64÷8= 10

22、42÷6 20=27

23、40-5×7= 5

24、80 60÷3=100

25、41 18÷2= 50

26、75-11×5= 20

27、42 7-29= 20

28、5600÷80=70

29、25×16= 400

30、120×25= 3000

31、36×11= 396

32、1025÷25=41

33、336 70= 406

34、25×9×4= 900

35、200-33×3= 101

36、3020-1010=2010

37、12×50= 600

38、25×8= 200

39、23×11= 253

40、125÷25=5

41、4200-2200=2000

42、220 80= 300

43、20×8×5= 800

44、600-3×200=0

45、20 20÷2= 30

46、35-25÷5= 30

47、36 8-40= 4

48、2800÷40=70

49、98÷14 = 7

50、96÷24 = 4

51、56÷14 =4

52、65÷13 = 5

53、75÷15 = 5

54、120÷24 =5

55、200÷25 = 8

56、800÷16 = 50

57、840÷21 =40

58、560÷14 = 40

59、390÷13 = 30

60、600÷15 =40

61、72÷24 = 3

62、85÷17 = 5

63、90÷15 =6

64、96÷16 = 6

65、78÷26 = 4

66、51÷17 =3

67、80÷40 = 2

68、100÷20 = 5

69、100÷4 =25

70、240÷40 = 6

71、920÷4 = 230

72、300÷60=5

73、64÷2 = 32

74、64÷4 = 16

75、50÷5 =10

76、60÷8 = 7、5

77、96÷4 = 24

78、90÷6 =15

79、400 80 = 480

80、400-80 = 320

81、40×80 =3200

82、400÷80 = 5

83、48÷16 = 3

84、96÷24 =4

85、160×5= 800

86、4×250= 1000

87、0×518= 0

88、10×76= 760

89、36×10=360

90、15×6= 90

91、24×3= 72

92、5×18= 90

93、26×4= 74

94、7×15=105

95、32×30= 960

96、40×15= 600

97、60×12= 720

98、23×30= 690

99、30×50=1500

100、0.5×700=350

展开全部

90÷30=3 640÷20=32 92-58=34 26+54=80 1400×5=7000 420÷70=6 60÷20=3 68÷4=17 450÷50=9 370÷10=37 640÷80=8 15×5=75 23×3=69 12×10=120 480÷80=6 16×5=80 27×3= 81 90÷15= 6 48÷4=12 630÷70=9 12×8=96 60÷30= 2 24×20=480 32×3=96 30÷ 6= 5 480÷80=6 600+40=200 150÷50=3 630÷70=9 50÷5=10 15×6=90 300÷60=5 16×3= 48 70÷5=14 36÷2=18 2×45=90 13×4= 52 87 13=100 39 61=100 567 299= 866 15×2= 30 327-198=127 4×5=20 18×35=630 32×25= 800 4500÷900=5 70 90=160 4800÷40=12 14×201=2814 80÷16=5 420÷20= 21 2500÷50=50 16×5= 80 32×20= 640 67×4=268 40×9=360 240÷40=6 360÷60=6 87÷3=29 25×4=100 696÷3= 232 125×8=1000 8×25=200 80÷20=4 4×50=200 20×2= 40 300×6= 1800 120×3 = 360 420×20 =8400 16×70= 1120 150×20= 3000 60÷30= 2 80÷20=4 240÷40 =6 210÷70=3 400÷50=8 1000÷100=10 25×40=1000 125×8=1000 300×330=99000 3×1400=4200 80÷40=2 600÷30=20 400÷80=5 140×300=4200 8800÷40=220 9600÷800=12 750-290=460 5×490=2450 760×20=15200 750÷50=15 37×200=7400 660÷20=33 8600-4200= 4400 210÷3=70 40÷5= 8 160÷40= 4 350÷70=5 (这些你先做,我刚算完,难免有错,请见谅)

展开全部

4800?40等于120

展开全部

有错题!!!注意~

展开全部

大好了,有急事,请尽快与我联系,谢谢!

版权声明:
作者:lyc054211
链接:https://91crms.com/6771.html
来源:宝藏汇
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码

2、27×17/26

解析:此题先用加法分配律,把27转换成(26+1),再利用乘法结合律,使得运算简便。

27×17/26

=(26+1)×17/26

=26×17/26+1×17/26

=17+17/26

=17又17/26

3、528-99

解析:利用凑整法和减法结合律计算,先利用凑整法把99变换为(100-1),再运用a-b-c=a-(b)">

< <上一篇
下一篇>>